Герб рода Теляковских внесен в Часть 13 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи. С. 33.
Описание герба (блазон):
В червленом щите серебряные, с двумя круглыми башнями, с червлеными швами, открытые крепостные ворота. Из стены башни выходящая вверх рука в серебряных латах держит серебряный изогнутый меч с золотой рукояткой. В правом верхнем углу щита серебряная телячья голова с червлеными глазами и языком, а в левом верхнем углу серебряный опрокинутый лемех. Над щитом дворянский шлем с короной. Нашлемник: червленый якорь с кольцом и анкерштоком. Намет: червленый с серебром. Щитодержатели: справа — золотой львиный леопард с червлеными глазами и языком; слева — серебряная сова с червлеными глазами, клювом и лапами.Описание герба из Общего Гербовника приводится по результатам переработки материалов И.В.Борисова.
ИЗОБРАЖЕНИЯ из ОРИГИНАЛА ГЕРБОВНИКА:
Источник: РГИА. Ф.1411. Оп.1. Д.103
|
ИЗОБРАЖЕНИЕ САМОБЫТНОГО ГЕРБА, приложенное к прошению о гербе:
Рисунок герб рода Теляковских, приложенный к прошению А.З.Теляковского от 17 декабря 1845 года о внесении герба в Общий Гербовник.
Источник: • РГИА. Ф.1343. Оп.30. Д.797. Л.9
|
Предки рода Теляковских владели жалованным в 1677 году имением в Романовском уезде Ярославской губернии, переходившим наследственно к потомкам сего рода, из коих многие состояли на военной службе.
Определением временного присутствия Герольдии от 14 июня 1845 года род Теляковских утвержден в древнем дворянском достоинстве, со внесением в 6-ю часть Дворянской родословной книги Ярославской губернии.
1. Аркадий Захарович Теляковский (6 января [18 января] 1806, Ярославль — 7 сентября [19 сентября] 1891, Санкт-Петербург) — русский военный инженер, генерал-лейтенант, учёный фортификатор, профессор.
2. Владимир Аркадьевич Теляковский (26 января [7 февраля] 1860, Санкт-Петербург — 28 октября 1924, Ленинград, СССР) — русский театральный деятель, администратор, мемуарист. Последний директор Императорских театров (1901—1917).
• РГИА. Ф.1343. Оп.30. Д.797. Гербовое дело Теляковских Департамента Герольдии Правительствующего Сената по Ярославской губ. 1873 г.